KRS 0000085322
REGON35052263500000
NazwaINBUD - ŁAKOMSKI I MOTYL - SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINBUD - ŁAKOMSKI I MOTYL -
Data rejestracji 28 sty 2002 (23 lata temu) 28 sty 2002
Data usunięcia 09 maj 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres FABRYCZNA, 5A, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWŁODZIMIERZ MARIAN ŁAKOMSKI
Wspólnik
2002-01-28
2008-05-09
MARIAN STANISŁAW MOTYL
Wspólnik
2002-01-28
2008-05-09
WŁODZIMIERZ MARIAN ŁAKOMSKI
Likwidator
2003-02-07
2008-05-09
MARIAN STANISŁAW MOTYL
Likwidator
2003-02-07
2008-05-09
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. PRAWO WYŁĄCZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI Z TYM ŻE ZACIĄGANIE W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZEŃ FINANSOWYCH LUB RZECZOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 10.000 ZŁOTYCH WYMAGA ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA OBU WSPÓLNIKÓW 2. USTALENIA ZAWARTE W UST.1 NIE DOTYCZĄ DYSPONOWANIA ŚRODKAMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DECYZJI KADROWYCH WOBEC PRACOWNIKÓW SPÓŁKI, KTÓRE WYMAGAJĄ REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ OBU WSPÓLNIKÓW.
WŁODZIMIERZ MARIAN ŁAKOMSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-28
2003-02-07
MARIAN STANISŁAW MOTYL
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-28
2003-02-07
2002-01-28
2003-02-07
INBUD - ŁAKOMSKI I MOTYL - SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie