KRS 0000085210
NIP5950000483
REGON21050514000000
NazwaA.Z. AGORA KUBISIAK GRUPA SBS SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaA.Z. AGORA KUBISIAK GRUPA SBS
Data rejestracji 25 sty 2002 (23 lata temu) 25 sty 2002
Data usunięcia 24 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SIKORSKIEGO, 37, MIĘDZYCHÓD, 64-400, MIĘDZYCHÓD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5950000483
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
67124035651111000044391155
PEKAO I Oddział w Międzychodzie
ul. 17 Stycznia 74 64-400 międzychodzki POLSKA
42124065241111001104759005
PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18
pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA
54124035651111001079936326
PEKAO I Oddział w Międzychodzie
ul. 17 Stycznia 74 64-400 międzychodzki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEZBIGNIEW ADAM KUBISIAK
Beneficjent
ZBIGNIEW ADAM KUBISIAK
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW ADAM KUBISIAK
Wspólnik
2002-01-25
2022-11-24
AURELA MARIA KUBISIAK
Wspólnik
2002-01-25
2021-11-10
ANNA KUBISIAK
Wspólnik
2013-01-23
2022-11-24
JAKUB KUBISIAK
Wspólnik
2013-01-23
2022-11-24
ZBIGNIEW ADAM KUBISIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) ZBIGNIEW KUBISIAK - REPREZENTACJA SAMODZIELNA, B) ANNA KUBISIAK - REPREZENTACJA ŁĄCZNA ZE ZBIGNIEWEM KUBISIAK, C) JAKUB KUBISIAK - REPREZENTACJA ŁĄCZNA ZE ZBIGNIEWEM KUBISIAK.
ZBIGNIEW ADAM KUBISIAK
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-25
2022-11-24
AURELA MARIA KUBISIAK
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-25
2021-11-10
ANNA KUBISIAK
Członek Organu Reprezentacji
2013-01-23
2022-11-24
JAKUB KUBISIAK
Członek Organu Reprezentacji
2013-01-23
2022-11-24
2002-01-25
2014-06-04
A.Z. AGORA AURELA KUBISIAK ZBIGNIEW KUBISIAK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie