KRS 0000085168
REGON00103186000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMÓW "MARIA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUDOWY DOMÓW "MARIA"
Data rejestracji 25 sty 2002 (23 lata temu) 25 sty 2002
Data usunięcia 27 sie 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SOSNOWA, 28, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #7011 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIEBARBARA KARMIŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-02
2003-08-27
JAN SZCZERBIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-02
2003-08-27
WACŁAW SÓJKO
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2003-08-27
RYSZARD SERWATKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2003-08-27
MICHAŁ BOGDAN ZALESKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2003-08-27
ANTONI ŻELECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2003-08-27
EWA KALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2002-08-02
JERZY WŁODKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2003-08-27
MAŁGORZATA MARIA BRONOWICZ DOMAŃSKA
Likwidator
2002-08-02
2003-08-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA(PEŁNOMOCNIK)
MAŁGORZATA MARIA BRONOWICZ DOMAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-25
2002-08-02
ANNA GOŁĘBIOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-25
2002-08-02
BOGUMIŁ HENRYK CIBOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-25
2002-08-02
2002-01-25
2002-08-02
SPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMÓW "MARIA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie