KRS 0000084849
NIP6462535023
REGON27203855200000
NazwaARJAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARJAD
Data rejestracji 24 sty 2002 (23 lata temu) 24 sty 2002
Data usunięcia 05 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NARCYZÓW, 41, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #924 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHARTUR HOFMAN
Wspólnik
2002-01-24
2002-05-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00ZŁ
GRZEGORZ HENRYK LISZKA
Wspólnik
2002-01-24
2002-05-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00ZŁ
JADWIGA MARIA MICHALCZAK
Wspólnik
2002-01-24
2002-05-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00ZŁ
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZEWCZYK
Wspólnik
2002-05-29
2024-04-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ PIOTR ARENDOWSKI
Wspólnik
2002-05-29
2024-04-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
LECH SŁAWIŃSKI
Wspólnik
2002-05-29
2002-07-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
MARIUSZ MACIEJ NOWAKOWSKI
Wspólnik
2002-07-18
2024-04-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
ANDRZEJ MICHALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-24
2024-04-05
ARTUR HOFMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-24
2013-08-20
GRZEGORZ HENRYK LISZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-24
2024-04-05
2002-01-24
2007-02-07
WAŁOWA, 37, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie