KRS 0000084828
NIP5832558531
REGON19090835000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "FAMILY" JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "FAMILY" JOINT VENTURE
Data rejestracji 23 sty 2002 (23 lata temu) 23 sty 2002
Data usunięcia 19 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UNRUGA, 111, GDYNIA, 81-153, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #3622Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3661Z PRODUKCJA IMITACJI BIŻUTERIIKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSERGIEJ CHARKOW
Wspólnik
2002-01-23
2004-06-25
539 UDZIAŁÓW O OGÓLNEJ WARTOŚCI 53.900 ZŁ
ANDREY MORYUKHOV
Wspólnik
2002-01-23
2004-06-25
459 UDZIAŁÓW O OGÓLNEJ WARTOŚCI 45.900 ZŁ
"NAN TREADE GROUPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-03-09
2017-12-19
1000 UDZIAŁÓW O OGÓLNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
SERGEY KOVALENKO
Wspólnik
2004-06-25
2017-12-19
998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.800,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SERGIEJ CHARKOW
PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2004-06-25
ANDREY MORYUKHOV
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2004-06-25
SVETLANA KOREPANOWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2004-06-25
SERGEY KOVALENKO
PREZES ZARZĄDU
2004-06-25
2017-12-19
2002-01-23
2004-06-25
MORSKA, 306, GDYNIA, 81-002, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie