KRS 0000084549
REGON93028656800000
Nazwa"MEDYTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDYTEX
Data rejestracji 24 sty 2002 (23 lata temu) 24 sty 2002
Data usunięcia 09 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SULMIERZYCKA, 17, WROCŁAW, 51-127, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #7440Z REKLAMA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWITOLD KĘDZIERSKI
Wspólnik
2002-01-24
2020-09-09
1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
EUGENIUSZ JAN KAŁDOWSKI
Powiernik
2002-01-24
2007-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
WITOLD KĘDZIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-24
2007-01-26
BOŻENA KUCHARSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-26
2008-12-01
WITOLD KĘDZIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-01
2013-10-30
2002-01-24
2002-02-25
"MEDYTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie