KRS 0000084203
REGON00045922400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA "STARROL" W STARYM TARGU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUGOWO-HANDLOWA "STARROL" W STARYM TARGU
Data rejestracji 23 sty 2002 (23 lata temu) 23 sty 2002
Data usunięcia 20 kwi 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŚWIERCZEWSKIEGO, 1, STARY TARG, 82-410, STARY TARG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4524 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMIJAN JUCHTA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2006-04-20
KAZIMIERZ BUGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2006-04-20
WIESŁAW KAŹMIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2006-04-20
MIECZYSŁAW BRYTAN
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2006-04-20
JERZY OHL
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2006-04-20
MIECZYSŁAW DETMER
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2006-04-20
JAN REDMER
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2006-04-20
ANDRZEJ JASZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2006-04-20
LUDWIK JERZY WOLANIN
Likwidator
2003-10-01
2006-04-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
LUDWIK WOLANIN
PREZES
2002-01-23
2003-10-01
JOACHIM KRELLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-23
2003-10-01
KAZIMIERZ GRZYWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-23
2003-10-01
2002-01-23
2003-10-01
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA "STARROL" W STARYM TARGU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie