KRS 0000084045
NIP8541568087
REGON81095220000000
NazwaSPÓŁKA JAWNA FIRMA HANDLOWA MAGDA BROGUL, DARIUSZ MOŚCIŃSKI I SPÓŁKA
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWA MAGDA BROGUL, DARIUSZ MOŚCIŃSKI I SPÓŁKA
Data rejestracji 14 lut 2002 (23 lata temu) 14 lut 2002
Data usunięcia 26 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres OSIEDLE ZACHÓD, B/12/U, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8541568087
data rejestracji 01 paź 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKAMAGDA BROGUL
Beneficjent
DARIUSZ MOŚCIŃSKI
reprezentant
MAGDA BROGUL
reprezentant
DARIUSZ MOSCINSKI
Beneficjent
JAN MOŚCIŃSKI
Wspólnik
2002-02-14
2008-01-16
KRYSTYNA MOŚCIŃSKA
Wspólnik
2002-02-14
2016-11-03
WOJCIECH MOŚCIŃSKI
Wspólnik
2002-02-14
2016-10-14
MAGDA BROGUL
Wspólnik
2016-11-03
2023-10-26
DARIUSZ MOŚCIŃSKI
Wspólnik
2009-02-09
2023-10-26
MAGDA BROGUL
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DARIUSZ MOSCINSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK ODRĘBNIE W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ DO 5000,00 ZŁ W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE
JAN MOŚCIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-14
2008-01-16
KRYSTYNA MOŚCIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-14
2016-11-03
WOJCIECH MOŚCIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-14
2016-10-14
DARIUSZ MOŚCIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-10-10
2005-10-27
DARIUSZ MOŚCIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2009-02-09
2023-10-26
MAGDA BROGUL
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-03
2023-10-26
2002-02-14
2002-10-10
SPÓŁKA JAWNA FIRMA HANDLOWA JAN, KRYSTYNA, WOJCIECH MOŚCIŃSKI I S-KA
2002-10-10
2005-11-15
SPÓŁKA JAWNA FIRMA HANDLOWA JAN, KRYSTYNA, WOJCIECH, DARIUSZ MOŚCIŃSKII S-KA
2005-11-15
2016-11-03
SPÓŁKA JAWNA FIRMA HANDLOWA JAN, KRYSTYNA, WOJCIECH MOŚCIŃSKI I SPÓŁKA
2002-02-14
2016-11-03
OSIEDLE ZACHÓD, B/11-B/12, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie