KRS 0000083819
NIP5222306127
REGON01303351200000
NazwaMESSENGER AIR CARGO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMESSENGER AIR CARGO SERVICE
Data rejestracji 23 sty 2002 (23 lata temu) 23 sty 2002
Data usunięcia 15 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIŃSKA, 63, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7440Z REKLAMA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPIOTR KLEPACKI
Wspólnik
2002-01-23
2021-02-15
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW GRAL
Wspólnik
2002-01-23
2021-02-15
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁOTYCH
MARIUSZ BRZEZIŃSKI
Wspólnik
2002-01-23
2021-02-15
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW GRAL
Prokurent
2002-01-23
2002-04-19
JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO,CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM,PROKURENT JEDNOOSOBOWO
PIOTR KLEPACKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2021-02-15
MARIUSZ BRZEZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-23
2021-02-15
MIROSŁAW GRAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-19
2021-02-15
2002-01-23
2004-02-11
WIRAŻOWA, 119, WARSZAWA, 02-145, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie