KRS 0000083722
NIP6340127955
REGON00131415000000
Nazwa"BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH
Data rejestracji 26 lut 2002 (23 lata temu) 26 lut 2002
Data usunięcia 02 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUCULSKA, 20, KATOWICE, 40-736, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6340127955
data rejestracji 01 sty 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAALEKSANDER JAN SKUPIN
Wspólnik
2002-02-26
2014-03-05
50 UDZIAŁÓW NA SUMĘ 25.000 ZŁ
JAN PALLADO
Wspólnik
2002-02-26
2016-10-18
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
IRENEUSZ TRZĘSIMIECH
Wspólnik
2016-10-18
2018-08-23
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500,00 ZŁ
JAN PALLADO
Prokurent
2002-02-26
2008-09-25
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA KWIATEK
Prokurent
2016-10-18
2018-12-04
SAMOISTNA
ELŻBIETA MARIA PALLADO
Prokurent
2014-03-05
2016-10-18
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDER JAN SKUPIN
Likwidator
2018-12-04
2019-12-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 10.000.000,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, POWYŻEJ TEJ KWOTY NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ALEKSANDER JAN SKUPIN
PREZES ZARZĄDU
2002-02-26
2014-03-05
JAN PALLADO
WICEPREZES
2008-09-25
2014-03-05
JAN PALLADO
PREZES ZARZĄDU
2014-03-05
2016-10-18
KAROL PALLADO
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-05
2016-10-18
IRENEUSZ TRZĘSIMIECH
PREZES ZARZĄDU
2016-10-18
2018-08-23
2002-02-26
2018-12-04
"BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-26
2014-03-05
NOSKOWSKIEGO, 6, KATOWICE, 40-697, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie