KRS 0000083640
NIP7820021683
REGON00484493000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIRAŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIRAŻ"
Data rejestracji 28 sty 2002 (23 lata temu) 28 sty 2002
Data usunięcia 16 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRANSPORTOWA, 1, GARBY, 62 - 020, SWARZĘDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 275300,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #45 BUDOWNICTWO #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2002-01-28
2010-07-16
2627 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 262.700,00 ZŁ
63001700400000
HALINA NOWAK
Likwidator
2009-05-28
2010-07-16
TADEUSZ BOGDASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-28
2010-07-16
HALINA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-28
2009-04-14
EUGENIA JASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-28
2010-07-16
WANDA MARIA JANIK
Członek Organu Nadzoru
2009-04-14
2010-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ DWAJ WICEPREZESI ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN WICEPREZES I PREZES ŁĄCZNIE.
KAROL MARIAN BASZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-28
2009-05-28
2002-01-28
2009-05-28
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIRAŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie