KRS 0000083302
REGON01742287700000
Nazwa"BDO POLSKA, TAX & FINANCIAL SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBDO POLSKA, TAX & FINANCIAL SERVICES
Data rejestracji 21 sty 2002 (23 lata temu) 21 sty 2002
Data usunięcia 30 paź 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POSTĘPU, 12, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANDRE HELIN
Wspólnik
2002-01-21
2003-10-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 PLN
KRISTOF ZORDE
Wspólnik
2002-01-21
2003-10-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 PLN
ANNA AGNIESZKA BERNAZIUK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-21
2003-10-30
MARIAN JAN KLIMIUK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-21
2003-10-30
JERZY ALEKSANDER PAMRÓW
Członek Organu Nadzoru
2002-01-21
2003-10-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES I WICEPREZES - SAMODZIELNIE DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU
ANDRE HELIN
PREZES ZARZĄDU
2002-01-21
2003-10-30
KRISTOF ZORDE
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-21
2003-10-30
JANINA WASILEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-29
2003-10-30
MIROSŁAW JERZY GRELIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-29
2003-10-30
KRZYSZTOF GRZEGORZ SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-29
2003-10-30
2002-01-21
2002-03-27
"BDO POLSKA, TAX & FINACIAL SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie