KRS 0000083170
REGON00050746600000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W HYŻNEM
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W HYŻNEM
Data rejestracji 17 sty 2002 (23 lata temu) 17 sty 2002
Data usunięcia 28 sty 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 103, HYŻNE, 36-024, HYŻNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEEUGENIUSZ BUKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2002-01-28
JÓZEF KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2002-01-28
BRONISŁAW KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2002-01-28
STANISŁAW WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2002-01-28
EUGENIUSZ PAŁAC
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2002-01-28
EMILIA FLISAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2002-01-28
EDWARD SIEŃKO
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2002-01-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZA BANK SPÓŁDZIELCZY SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) Z WYJĄTKIEM SPRAW UREGULOWANYCH W PAR.26 UST.2 PKT 8. 2.PISEMNE OŚWIADCZENIA WOLI ZARZĄD SKŁADA PRZEZ ZAMIESZCZENIE SWYCH PODPISÓW POD NAZWĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.
CECYLIA BIALIC
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-01-17
2002-01-28
JÓZEF HAŁDYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-17
2002-01-28
BRONISŁAW KOTARBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-17
2002-01-28
STANISŁAW TRZYNA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-17
2002-01-28
2002-01-17
2002-01-28
SPÓŁDZIELNIA
2002-01-17
2002-01-28
BANK SPÓŁDZIELCZY W HYŻNEM
2002-01-17
2002-01-28
103, HYŻNE, 36-024, HYŻNE, POLSKA
2002-01-17
2002-01-28
6512A - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA
2002-01-17
2002-01-28
6512B - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie