KRS 0000082911
NIP5252063557
REGON01277580300000
NazwaNOTOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNOTOS POLSKA
Data rejestracji 18 sty 2002 (23 lata temu) 18 sty 2002
Data usunięcia 13 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZĘDZIŃSKA, 3, WARSZAWA, 01-368, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2950000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7440 REKLAMA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIANOTOS INTERNATIONAL LIMITED
Wspólnik
2002-01-18
2013-11-13
2.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.950.000 ZŁOTYCH
ARISTEIDIS GOUNARAS
Likwidator
2012-12-27
2013-11-13
KONSTANTINOS PASCHOS
Likwidator
2012-12-27
2013-11-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GEORGIOS PAPAZOGLOU
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-18
2009-07-10
ANTONIOS MARANGOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-18
2003-06-12
CHRISTOS AVGERINOPOULOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-18
2007-02-07
DIONYSIOS SKIADARESIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-12
2007-02-07
ANASTASIOS ALEXANDRIDIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-07
2008-09-22
AVRAHAM HIMY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-22
2012-12-27
KONSTANTINOS PASCHOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-10
2012-12-27
ARISTEIDIS GOUNARES
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-07
2012-12-27
2002-01-18
2012-12-27
NOTOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-18
2011-04-19
NOWY ŚWIAT, 4, WARSZAWA, 00-497, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie