KRS 0000082843
NIP5862056544
REGON19237862000000
NazwaEOL-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEOL-SERVICE
Data rejestracji 17 sty 2002 (23 lata temu) 17 sty 2002
Data usunięcia 15 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOJAŃSKA, 18, GDYNIA, 81-368, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#156 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH #2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWANDRZEJ POPIS
Wspólnik
2002-01-17
2011-02-15
400 UDZIAŁÓW - 40.000 ZŁ
WŁODZIMIERZ HUBERT GEMBUSZ
Wspólnik
2002-01-17
2011-02-15
400 UDZIAŁÓW 0 40.000 ZŁ
KAZIMIERZ JAN PASTWA
Wspólnik
2002-01-17
2011-02-15
200 UDZIAŁÓW - 20.000 ZŁ
WŁODZIMIERZ HUBERT GEMBUSZ
Prokurent
2005-12-08
2008-09-10
SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ HUBERT GEMBUSZ
Likwidator
2008-09-10
2011-02-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES I WICEPREZES SAMODZIELNIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI.
ANITA STANISŁAWA SCHARMACH
PREZES ZARZĄDU
2002-01-17
2004-04-16
WŁODZIMIERZ HUBERT GEMBUSZ
PREZES ZARZĄDU
2004-04-16
2005-12-08
ANDRZEJ POPIS
PREZES ZARZĄDU
2005-12-08
2008-09-10
ANDRZEJ POPIS
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-04-16
2005-12-08
2002-01-17
2008-09-10
EOL-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-17
2004-08-20
ALEJA ZJEDNOCZENIA, 1, GDYNIA, 81-345, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie