KRS 0000082758
NIP7791023626
REGON63041294700000
Nazwa"ALGREG - POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALGREG - POL
Data rejestracji 23 sty 2002 (23 lata temu) 23 sty 2002
Data usunięcia 20 mar 2019 20 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, ŁÓDŹ, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMILIDIA KMIECIK
Wspólnik
2002-01-23
2010-01-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
KAZIMIERZ EUGENIUSZ WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2010-01-18
2013-04-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
GRZEGORZ ZBROSZCZYK
Wspólnik
2002-01-23
2010-01-18
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁ
GRZEGORZ STĘPNIEWSKI
Wspólnik
2013-04-22
2019-03-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ALEKSANDER KMIECIK
Prokurent
2002-01-23
2010-01-18
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WSPÓLNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ ZBROSZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2010-01-18
LIDIA KMIECIK
ZASTĘPCA PREZESA
2002-01-23
2010-01-18
KAZIMIERZ EUGENIUSZ WRÓBLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-01-18
2013-04-22
GRZEGORZ STĘPNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-22
2013-06-05
GRZEGORZ STĘPNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-06-05
2019-03-20
2002-01-23
2010-05-31
OBODRZYCKA, 61, POZNAŃ, 61 - 249, POZNAŃ, POLSKA
2010-05-31
2011-09-30
PIOTRKOWSKA, 90, ŁÓDŹ, 90-103, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-09-30
2013-04-22
NARUTOWICZA, 45, ŁÓDŹ, 90-130, ŁÓDŹ, POLSKA
2013-04-22
2014-11-10
WERSALSKA, 47, ŁÓDŹ, 91-212, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie