KRS 0000082709
NIP5830001801
REGON00841176000000
Nazwa"WENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWENA
Data rejestracji 06 lut 2002 (23 lata temu) 06 lut 2002
Data usunięcia 10 mar 2023 10 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSKARA KOLBERGA, 6 B, SOPOT, 81-881, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWŁODZIMIERZ PAWEŁ SZTARK
Wspólnik
2002-02-06
2002-11-25
2.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300.000 PLN
DARIUSZ JERZY ŁĄCKI
Wspólnik
2002-11-25
2023-03-10
2.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300.000,00 PLN
MIROSŁAW EGGERT
Prokurent
2002-02-06
2015-09-14
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDYREKTOR SPÓŁKI SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
PRZEMYSŁAW CZECHOWSKI
DYREKTOR
2002-02-06
2002-11-25
DARIUSZ JERZY ŁĄCKI
DYREKTOR
2002-11-25
2023-03-10
2002-02-06
2023-03-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-06
2023-03-10
"WENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-06
2023-03-10
OSKARA KOLBERGA, 6 B, SOPOT, 81-881, SOPOT, POLSKA
2002-02-06
2023-03-10
01 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
2002-02-06
2023-03-10
15 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
2002-02-06
2023-03-10
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2002-02-06
2023-03-10
45 - BUDOWNICTWO
2002-02-06
2023-03-10
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2002-02-06
2023-03-10
602 - TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY
2002-02-06
2023-03-10
63 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2002-02-06
2023-03-10
7310 - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2002-02-06
2023-03-10
742 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII
2002-02-06
2023-03-10
743 - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie