KRS 0000082437
NIP7240001706
REGON00045402000000
NazwaSPÓŁDZIELCZE ZAKŁADY CHEMICZNE MORS W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZE ZAKŁADY CHEMICZNE MORS
Data rejestracji 17 sty 2002 (23 lata temu) 17 sty 2002
Data usunięcia 24 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TELEFONICZNA, 28, ŁÓDŹ, 90-950, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7240001706
data rejestracji 16 gru 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lut 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIAEWA HANNA SKRZYPCZAK
Likwidator
2021-11-25
2023-01-24
ANDRZEJ STANISŁAW NAGŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2006-09-20
EWA MAŁGORZATA JAGIEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2006-09-20
GRAŻYNA EWA POLAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2006-09-20
EWA HANNA SKRZYPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2004-05-26
AGNIESZKA PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2004-05-26
BARBARA KRYSTYNA PAWLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2009-10-15
TERESA LUDWIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2016-01-07
IRENEUSZ TRZMIEL
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2016-01-07
ANDRZEJ STANISŁAW NAGŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-15
2018-11-20
AGNIESZKA SĘK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-15
2023-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JERZY KOŁODZIEJSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-17
2021-11-25
EWA HANNA SKRZYPCZAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
2002-01-17
2004-05-26
EWA HANNA SKRZYPCZAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-05-26
2021-11-25
AGNIESZKA SĘK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2002-01-17
2004-05-26
AGNIESZKA SĘK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-26
2009-05-29
2022
2022-01-01
2022-09-23
2022-09-23
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
G. Przychody finansowe | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 17715.78 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9378.49 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8337.29 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
Aktywa razem | 17715.78 |
B. Aktywa obrotowe | 17715.78 |
- Zapasy | 0 |
2002-01-17
2021-11-25
SPÓŁDZIELCZE ZAKŁADY CHEMICZNE "MORS"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie