KRS 0000082366
NIP6792634981
REGON35718597400000
NazwaETG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaETG
Data rejestracji 28 sty 2002 (23 lata temu) 28 sty 2002
Data usunięcia 27 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROMANOWICZA, 6, KRAKÓW, 30-702, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 348000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIEWA MAZUR
Wspólnik
2002-01-28
2003-02-20
50 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 100.000,00 ZŁ
SVEIN MATHISEN
Wspólnik
2002-01-28
2012-09-27
62 UDZIAŁY PO 2.000 PLN O WARTOŚCI 124.000 PLN
EUROCONSULT AS LIMITED COMPANY
Wspólnik
2002-09-24
2012-09-27
62 UDZIAŁY PO 2.000 PLN O WARTOŚCI 124.000 PLN
ZYGMUNT FRASIK
Wspólnik
2003-02-20
2012-09-27
50 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 100.000 ZŁ
ZYGMUNT FRASIK
Prokurent
2003-02-20
2004-11-04
JEDNOOSOBOWA
PRZEMYSŁAW MAZUR
Prokurent
2004-11-04
2012-09-27
SAMOISTNA
HENRYKA ROLA PODCZASKA
Powiernik
2007-02-28
2012-08-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ZDZISŁAW KRZECZOWSKI
PREZES
2002-01-28
2003-02-20
KRISTOFFER VAUGHAN GRUDE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-24
2012-09-27
SVEIN MATHISEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-24
2003-02-20
SVEIN MATHISEN
PREZES ZARZĄDU
2003-02-20
2012-09-27
2002-01-28
2009-06-10
ETG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-10
2012-08-27
ETG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2002-01-28
2006-09-25
DEKERTA, 18 A, KRAKÓW, 30-703, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie