KRS 0000082245
NIP5320100421
REGON01144670100000
NazwaCHŁODNICTWO SOSNOWSKI GĄGAŁA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaCHŁODNICTWO SOSNOWSKI GĄGAŁA
Data rejestracji 17 sty 2002 (23 lata temu) 17 sty 2002
Data usunięcia 26 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. HUGONA KOŁŁĄTAJA, 4, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5320100421
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
92102011270000180200174011
PKO Oddział 12 w Warszawie
ul. Korkowa 24 04-502 Warszawa POLSKA
50102011270000160200074179
PKO Oddział 12 w Warszawie
ul. Korkowa 24 04-502 Warszawa POLSKA
31800100052001000331090001
BS8001 Centrala
ul. Kołłątaja 1B 05-400 otwocki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEROBERT TADEUSZ SOSNOWSKI
Beneficjent
ROBERT TADEUSZ SOSNOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
BOGDAN WŁADYSŁAW SUŁKOWSKI
Wspólnik
2002-01-17
2017-03-02
ANDRZEJ GĄGAŁA
Wspólnik
2002-01-17
2023-05-26
ROBERT GĄGAŁA
Wspólnik
2002-01-17
2023-05-26
ROBERT TADEUSZ SOSNOWSKI
Wspólnik
2014-02-25
2023-05-26
ROBERT TADEUSZ SOSNOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE; W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANE JEST JEDNOMYŚLNE I ZGODNE DZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.
ROBERT GĄGAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-17
2023-05-26
ROBERT TADEUSZ SOSNOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2014-02-25
2023-05-26
BOGDAN WŁADYSŁAW SUŁKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-17
2017-03-02
ANDRZEJ GĄGAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-17
2023-05-26
2008-11-06
2009-11-17
LEŚNA, 10A, JÓZEFÓW, 05-420, JÓZEFÓW, POLSKA
2002-01-17
2008-11-06
NADWIŚLAŃSKA, 262, JÓZEFÓW, 05-420, JÓZEFÓW, POLSKA
2009-11-17
2015-08-06
TADEUSZA, 22, JÓZEFÓW, 05-420, JÓZEFÓW, POLSKA
2002-01-17
2014-02-25
CHŁODNICTWO B. SUŁKOWSKI, A. GĄGAŁA, R. GĄGAŁA SPÓŁKA JAWNA
2014-02-25
2017-03-02
CHŁODNICTWO SUŁKOWSKI GĄGAŁA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie