KRS 0000081544
NIP6792111088
REGON35117927000000
NazwaMAKROTECH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAKROTECH
Data rejestracji 16 sty 2002 (23 lata temu) 16 sty 2002
Data usunięcia 05 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEWÓZ, 34, KRAKÓW, 30-716, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 504000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 504000,00 PLN
Wartość nominalna akcji120,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4200
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOZDZISŁAW WITOLD KOLMAN
Likwidator
2013-01-10
2014-09-05
KAZIMIERA EDWARDA BAŁUSZEK
Likwidator
2013-01-10
2014-09-05
SŁAWOMIR ANDRZEJ KRAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-16
2007-07-11
ADAM STEFAN BRZOZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-16
2002-02-26
JÓZEF RYSZARD BALIGA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-16
2002-02-26
ZOFIA MARIA KOLMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-01-16
2002-02-26
MARTA FRANCISZKA KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-16
2009-04-16
MARIUSZ JAN CZOPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2009-04-16
JÓZEF RYSZARD BALIGA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-11
2009-04-16
TOMASZ NOWOSAD
Członek Organu Nadzoru
2009-04-16
2014-09-05
SŁAWOMIR ANDRZEJ KRAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-16
2014-09-05
JACEK MACIEJ TUŁAK
Członek Organu Nadzoru
2009-04-16
2014-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK MACIEJ KOWALCZYK
PREZES
2002-01-16
2002-02-26
ZDZISŁAW WITOLD KOLMAN
WICEPREZES
2002-01-16
2002-02-26
ZDZISŁAW WITOLD KOLMAN
PREZES ZARZĄDU
2002-02-26
2013-01-10
KAZIMIERA EDWARDA BAŁUSZEK
WICEPREZES
2002-01-16
2013-01-10
2002-01-16
2013-01-10
MAKROTECH SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-16
2009-04-16
PRZEWÓZ, 45, KRAKÓW, 30-716, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie