KRS 0000081411
NIP5242225886
REGON01320246900000
Nazwa"LOCARIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLOCARIS
Data rejestracji 04 lut 2002 (23 lata temu) 04 lut 2002
Data usunięcia 15 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAGIELLOŃSKA, 88, WARSZAWA, 00-992, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2596000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5242225886
data rejestracji 01 lis 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAGRAŻYNA LESIŃSKA
reprezentant
STANISŁAW OLSZEWSKI
reprezentant
TARIEL VASADZE
Beneficjent
1947-10-15
Wspólnik
2002-02-04
2022-06-15
5192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.596.000 ZŁOTYCH
01164685400000
STANISŁAW OLSZEWSKI
Likwidator
2021-08-03
2022-06-15
GRAŻYNA LESIŃSKA
Likwidator
2021-08-03
2022-06-15
TARIEL VASADZE
Beneficjent
PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI PONAD 25% ŁĄCZNEJ LICZBY AKCJI FSO S. A., UL. JAGIELLOŃSKA 88, 00-992, WARSZAWA, NUMER KRS 000006822 ORAZ POŚREDNIO DYSPONUJE PONAD 25% ŁĄCZNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE ZARZĄDCZYM FSO S.A. (WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ANDRZEJ STANISŁAW TKACZYK
PREZES
2002-02-04
2005-07-13
LUCYNA OLEJNIK
CZŁONEK
2002-02-04
2005-07-13
STANISŁAW OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-13
2021-08-03
GRAŻYNA LESIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-13
2021-08-03
2002-02-04
2021-08-03
"LOCARIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-04
2011-04-27
ANNOPOL, 4, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-27
2022-02-14
ANNOPOL, 4B, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie