KRS 0000080861
NIP7772623087
REGON63427181100000
Nazwa"MARAND" MACIEJ MILCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"MARAND" MACIEJ MILCZYŃSKI
Data rejestracji 16 sty 2002 (23 lata temu) 16 sty 2002
Data usunięcia 29 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres SZKOLNA, 3, ROKIETNICA, 62 - 090, ROKIETNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMACIEJ JERZY MILCZYŃSKI
Wspólnik
2002-01-16
2022-09-29
MAREK KRZYSZTOF SOSIŃSKI
Wspólnik
2002-01-16
2022-09-29
ANDRZEJ SYLWESTER PRĘTKIEWICZ
Wspólnik
2002-01-16
2022-09-29
ANDRZEJ PRĘTKIEWICZ
Likwidator
2021-12-22
2022-09-29
MAREK SOSIŃSKI
Likwidator
2021-12-22
2022-09-29
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
MACIEJ JERZY MILCZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-16
2021-12-22
2002-01-16
2021-12-22
"MARAND" MACIEJ MILCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie