KRS 0000080738
NIP7540339326
REGON00140557800000
Nazwa"WUREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWUREX
Data rejestracji 16 sty 2002 (23 lata temu) 16 sty 2002
Data usunięcia 26 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC MIKOŁAJA KOPERNIKA, 1, OPOLE, 45-040, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWERYSZARD WOCIAL
Wspólnik
2002-01-16
2022-10-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ.
ANNA CZARNECKA
Wspólnik
2005-12-20
2022-10-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
MAREK CZARNECKI
Wspólnik
2002-01-16
2005-12-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ.
RYSZARD FLORIAN WOCIAL
Likwidator
2021-10-15
2022-10-26
ANNA ROZALIA CZARNECKA
Likwidator
2021-10-15
2022-10-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK CZARNECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-16
2005-10-12
RYSZARD WOCIAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-16
2006-08-11
RYSZARD WOCIAL
PREZES ZARZĄDU
2006-08-11
2021-10-15
ANNA CZARNECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-11
2021-10-15
2022
2020-11-17
2022-05-06
2022-05-06
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 0 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Aktywa razem | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
2002-01-16
2021-10-15
"WUREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-16
2022-03-18
PLAC KOPERNIKA, 1, OPOLE, 45-040, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie