KRS 0000080654
REGON00820957300000
Nazwa"STALMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTALMET
Data rejestracji 17 sty 2002 (23 lata temu) 17 sty 2002
Data usunięcia 06 kwi 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPOKOJNA, 1, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22,50 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7440Z REKLAMAKRZYSZTOF JULIAN KARAŹNIEWICZ
Wspólnik
2002-01-17
2004-04-06
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE ZŁOTYCH)
IWONA MARIA KARAŹNIEWICZ
Wspólnik
2002-01-17
2004-04-06
30 (TRYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7,50 (SIEDEM ZŁOTYCH PIĘĆDZIESIĄT GROSZY)
ELŻBIETA KOWALSKA
Likwidator
2002-05-09
2004-04-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CŻŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
KRZYSZTOF JULIAN KARAŹNIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-01-17
2004-04-06
IWONA MARIA KARAŹNIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-17
2004-04-06
2002-01-17
2002-05-09
"STALMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie