KRS 0000080137
NIP7641004805
REGON57015996300000
NazwaZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ
Data rejestracji 10 sty 2002 (23 lata temu) 10 sty 2002
Data usunięcia 12 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIEJAKA, 29, CHODZIEŻ, 64-800, CHODZIEŻ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7641004805
data rejestracji 31 gru 2003
status Zwolniony
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIHENRYK KABAT
Wspólnik
2002-01-10
2024-04-12
22 UDZIAŁY 22 X 100 ZŁ = 2.200,00 ZŁ
JERZY MARIAN SIODŁA
Wspólnik
2002-01-10
2024-04-12
71 UDZIAŁÓW 71 X 100 ZŁ = 7.100,00 ZŁ
KRZYSZTOF MICHALAK
Wspólnik
2002-01-10
2024-04-12
73 UDZIAŁY 73 X 100 ZŁ = 7.300,00 ZŁ
ZBIGNIEW STANISŁAW PIETROWIAK
Powiernik
2002-11-21
2007-03-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KRZYSZTOF MICHALAK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-10
2024-04-12
HENRYK KABAT
ZASTĘPCA PREZESA
2002-01-10
2021-08-24
JERZY MARIAN SIODŁA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-01-10
2024-04-12
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-15
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 24208 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24208 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 16600 |
Aktywa razem | 24208 |
A. Aktywa trwałe | 24208 |
2002-01-10
2002-11-21
ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-21
2019-07-16
ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie