KRS 0000079883
NIP7750001941
REGON61001529700000
NazwaPEKUM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPEKUM
Data rejestracji 10 sty 2002 (23 lata temu) 10 sty 2002
Data usunięcia 29 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZIEJKOWA, 5, GOSTYNIN, 09-500, GOSTYNIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 508000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 508000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5080
Dane kontaktowe
Email BIURO@PEKUM-GOSTYNIN.EU
Dane podatkowe
NIP 7750001941
data rejestracji 31 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIJERZY GASIK
Beneficjent
KATARZYNA JARANOWSKA
reprezentant
JERZY SZTYLKO
Beneficjent
JERZY KRZYSZTOF SZTYLKO
Prokurent
2002-01-10
2015-12-11
ODDZIELNA
STANISŁAW KRZYŻELEWSKI
Prokurent
2002-01-10
2002-09-25
ODDZIELNA
JANINA KAZIMIERA GOSTYŃSKA
Prokurent
2002-01-10
2015-12-11
ODDZIELNA
KATARZYNA JARANOWSKA
Likwidator
2016-03-23
2022-12-29
MICHAŁ GASIK
Likwidator
2016-03-23
2017-03-01
JERZY KRZYSZTOF SZTYLKO
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-09-25
ROMAN RUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2015-12-11
ZDZISŁAW ROGACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2015-12-11
JERZY KRZYSZTOF SZTYLKO
Członek Organu Nadzoru
2015-12-11
2022-12-29
ANDRZEJ JÓZEF FAFIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-09-25
STANISŁAW KRZYŻELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2010-08-20
TADEUSZ KŁOBUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2015-12-11
STANISŁAW LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2012-09-21
MARIAN ZIÓŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-20
2012-09-21
JERZY GASIK
Członek Organu Nadzoru
2015-12-11
2022-12-29
JERZY GASIK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
JERZY SZTYLKO
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU OSOBNO LUB PROKURENCI DWUOSOBOWO
MICHAŁ GASIK
PREZES
2013-07-22
2016-03-23
EUGENIUSZ CZESŁAW MACIOSZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU-PREZES
2002-01-10
2009-10-27
JERZY GASIK
CZŁONEK ZARZĄDU-V-CE PREZES
2002-01-10
2010-08-20
JERZY GASIK
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
2010-08-20
2013-07-22
ANNA DRYŃKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU-V-CE PREZES
2002-01-10
2013-07-22
KATARZYNA JARANOWSKA
V-CE PREZES
2013-07-22
2016-03-23
2002-01-10
2016-03-23
PEKUM SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie