KRS 0000079606
NIP8351398446
REGON75018518300000
Nazwa"HERCO STYLING & MANUFACTURING " SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
Krótka nazwa"HERCO STYLING & MANUFACTURING " .
Data rejestracji 10 sty 2002 (23 lata temu) 10 sty 2002
Data usunięcia 21 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOMASZOWSKA, 26, RAWA MAZOWIECKA, 96-200, RAWA MAZOWIECKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1250000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUCATHARINA KAREL SCHEERS
Wspólnik
2004-04-30
2020-08-21
1.125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.125.000,00 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W 1/3 CZĘŚCI Z ANN SCHEERS I FILIPEM SCHEERS
FILIP ANN SCHEERS
Wspólnik
2004-04-30
2020-08-21
1.125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.125.000,00 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W 1/3 CZĘŚCI Z ANN SCHEERS I CATHARINĄ SCHEERS ORAZ 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁOTYCH
HERMAN THEOPHIEL SCHEERS
Wspólnik
2002-01-10
2004-04-30
1.125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.125.000,00 ZŁ
ANTOINE GEENS
Wspólnik
2002-01-10
2011-10-28
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁ.
SIMONNE JOANNA VERVOORT
Wspólnik
2004-04-30
2007-08-17
1125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.125.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W 3/6 CZĘŚCI Z CATHARINA KAREL SCHEERS, FILIP ANN SCHEERS, ANN JAN MARIA SCHEERS
ANN JAN SCHEERS
Wspólnik
2004-04-30
2020-08-21
1.125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.125.000,00 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W 1/3 CZĘŚCI Z CATHARINĄ SCHEERS I FILIPEM SCHEERS
ANN JAN MARIA SCHEERS
Beneficjent
1966-12-17
CATHRINA KAREL ANNA SCHEERS
Beneficjent
1968-04-03
FILIP ANN CATHARINA JAN SCHEERS
Beneficjent
FILIP ANN CATHARINA JAN SCHEERS
reprezentant
ANTOINE GEENS
Likwidator
2010-03-30
2011-08-30
FILIP ANN SCHEERS
Likwidator
2019-06-04
2020-08-21
ANN JAN MARIA SCHEERS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CATHRINA KAREL ANNA SCHEERS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
FILIP ANN CATHARINA JAN SCHEERS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZAEZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIĘCEJ NIŻ DWUOSOBOWY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
HERMAN THEOPHIEL SCHEERS
PREZES ZARZĄDU
2002-01-10
2003-07-29
ANTOINE GEENS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-10
2010-03-30
FILIP SCHEERS
PREZES ZARZĄDU
2003-09-16
2004-04-30
1977-09-15
FILIP SCHEERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-30
2010-03-30
1977-09-15
SIMONNE JOANNA VERVOORT
PREZES ZARZĄDU
2004-04-30
2007-08-17
MARCIN PAWEŁ SKÓRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-30
2010-03-30
FILIP ANN SCHEERS
PREZES ZARZĄDU
2011-08-30
2019-06-04
2002-01-10
2010-03-30
"HERCO STYLING & MANUFACTURING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-30
2011-08-30
"HERCO STYLING & MANUFACTURING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2011-08-30
2019-06-04
"HERCO STYLING & MANUFACTURING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie