KRS 0000079541
NIP6431598471
REGON27658816600000
Nazwa"H.S. ENERGY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaH.S. ENERGY POLAND
Data rejestracji 25 sty 2002 (23 lata temu) 25 sty 2002
Data usunięcia 08 mar 2022 08 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRZEZINA, 1, ROKITNO SZLACHECKIE, 42-450, ŁAZY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6431598471
data rejestracji 14 lis 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEANNA WERONIKA ŁUKOMSKA
Wspólnik
2002-01-25
2022-03-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
BEATA DĄBKOWSKA
Wspólnik
2002-01-25
2002-12-20
4 UDZIAŁY, KAŻDY O WARTOŚCI 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MARCIN ŁUKOMSKI
Wspólnik
2002-12-20
2022-03-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ANNA WERONIKA ŁUKOMSKA
Likwidator
2021-04-27
2022-03-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANNA WERONIKA ŁUKOMSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-25
2021-04-27
SŁAWOMIR WITOLD DĄBKOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-01-25
2002-12-20
MARCIN ŁUKOMSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-12-20
2021-04-27
2002-01-25
2021-04-27
"H.S. ENERGY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie