KRS 0000079174
NIP7571120422
REGON55046341200000
NazwaCENTROBUD MAKÓW, MODZELEWSKI R. GOSIEWSKI M. WOŹNIAK M. WALL M. SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaCENTROBUD MAKÓW, MODZELEWSKI R. GOSIEWSKI M. WOŹNIAK M. WALL M.
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 19 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres CMENTARNA, 9, MAKÓW MAZOWIECKI, 06-200, MAKÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7571120422
data rejestracji 01 lip 1996
status Czynny
47161013482000029002550001
SGB-BA Oddział Regionalny w Ciechanowie
ul. Kopernika 2 06-400 ciechanowski POLSKA
43124053251111000050514717
PEKAO Oddział w Makowie Mazowieckim ul.Przasnyska 18
ul. Przasnyska 18 06-200 makowski POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN GOSIEWSKI
Beneficjent
MARTA MODZELEWSKA
Beneficjent
MARCIN GOSIEWSKI
zgłaszający - komplementariusz
MIROSŁAW ANDRZEJ WALL
Beneficjent
RAFAŁ MODZELEWSKI
Beneficjent
RAFAŁ MODZELEWSKI
Wspólnik
2002-01-08
2013-12-19
WŁADYSŁAW GOSIEWSKI
Wspólnik
2002-01-08
2013-03-05
MAREK JANUSZ WOŹNIAK
Wspólnik
2002-01-08
2013-12-19
MIROSŁAW ANDRZEJ WALL
Wspólnik
2002-01-08
2013-12-19
MARCIN GOSIEWSKI
Wspólnik
2013-03-05
2013-12-19
Wspólnik
2013-07-02
2013-12-19
14667747100000
MARCIN GOSIEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA, TO JEST CENTROBUD CENTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄCY 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2900,00 ZŁ, CO STANOWI 48,34% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA, CENTROBUD CENTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARTA MODZELEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MIROSŁAW ANDRZEJ WALL
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA, TO JEST CENTROBUD CENTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄCY 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.900,00 ZŁ, CO STANOWI 48,34% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA CENTROBUD CENTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RAFAŁ MODZELEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.
WŁADYSŁAW GOSIEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-08
2013-03-05
MAREK JANUSZ WOŹNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-08
2013-12-19
RAFAŁ MODZELEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-08
2013-12-19
MIROSŁAW ANDRZEJ WALL
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-08
2013-12-19
MARCIN GOSIEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-03-05
2013-12-19
Członek Organu Reprezentacji
2013-07-02
2013-12-19
14667747100000
2002-01-08
2013-03-05
CENTROBUD MAKÓW, MODZELEWSKI R. GOSIEWSKI W. WOŹNIAK M. WALL M. SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie