KRS 0000079168
NIP9532316398
REGON09244043400000
Nazwa"JUTAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJUTAN
Data rejestracji 07 sty 2002 (23 lata temu) 07 sty 2002
Data usunięcia 29 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSKA, 123, BYDGOSZCZ, 85-022, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓWNATALIA THIEDE
Wspólnik
2002-01-07
2008-11-12
54 UDZIAŁY O WARTOŚCI 27.000,00 ZŁOTYCH
JERZY KAZIMIERZ THIEDE
Wspólnik
2002-01-07
2011-11-30
46 UDZIAŁY O WARTOŚCI 23.000,00 ZŁOTYCH
ARTUR THIEDE
Wspólnik
2008-11-12
2012-12-15
54 UDZIAŁY O WARTOŚCI 27.000,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA THIEDE
Wspólnik
2011-11-30
2012-12-15
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ
MICHAŁ GURAK
Wspólnik
2012-12-15
2023-06-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JERZY KAZIMIERZ THIEDE
PREZES ZARZĄDU
2002-01-07
2006-10-11
NATALIA THIEDE
PREZES
2006-10-11
2008-11-12
ARTUR THIEDE
PREZES
2008-11-12
2011-11-30
MAGDALENA THIEDE
PREZES
2011-11-30
2016-02-29
2002-01-07
2008-11-12
GRUDZIĄDZKA, 17, BYDGOSZCZ, 85-130, BYDGOSZCZ, POLSKA
2008-11-12
2012-12-15
HOŻA, 1 A, BYDGOSZCZ, 85-342, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie