KRS 0000078907
NIP8431491550
REGON77152046100000
NazwaWES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWES POLSKA
Data rejestracji 10 sty 2002 (23 lata temu) 10 sty 2002
Data usunięcia 22 kwi 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYCZECHY, 77-326, WYCZECHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #55 HOTELE I RESTAURACJE #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMBERNARD GINTER
Wspólnik
2002-01-10
2010-04-22
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HENRYK SIDZ
Wspólnik
2002-01-10
2010-04-22
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JOHANN NIELS PIENING
Wspólnik
2002-01-10
2010-04-22
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 (OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ROLF JOCHIMS
Wspólnik
2002-01-10
2010-04-22
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 (OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KLAUS LUDOLF IBS
Wspólnik
2002-01-10
2010-04-22
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 (OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BERNARD GINTER
Likwidator
2009-07-08
2010-04-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BERNARD GINTER
PREZES ZARZĄDU
2002-01-10
2009-07-08
HENRYK SIDZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-10
2009-07-08
2002-01-10
2009-07-08
WES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie