KRS 0000078726
NIP7250030193
REGON47077371000000
Nazwa"ATZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATZ
Data rejestracji 07 sty 2002 (23 lata temu) 07 sty 2002
Data usunięcia 26 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁÓDZKA, 40, RZGÓW, 95-030, RZGÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 923700,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7250030193
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSCHWABENGARAGE AG
Wspólnik
2002-01-07
2004-04-28
9.237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 923.700 ZŁ
Wspólnik
2004-04-28
2015-05-29
9.237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 923.700 ZŁ
35704499500000
Wspólnik
2015-05-29
2019-09-26
9.237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 923.700 ZŁ
35704499500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MICHAEL ZIEGLER
PREZES ZARZĄDU
2002-01-07
2019-09-26
TADEUSZ CZESŁAW CZERWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-07
2016-02-03
GRZEGORZ DĄDELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-03
2019-09-26
WITOLD ROGALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-03
2019-09-26
2002-01-07
2016-10-11
TUWIMA, 88/90, ŁÓDŹ, 90-031, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie