KRS 0000078619
NIP8522283461
REGON81198705600000
Nazwa"WOKOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWOKOMEX
Data rejestracji 07 sty 2002 (23 lata temu) 07 sty 2002
Data usunięcia 11 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRASICKIEGO, 1 B, SZCZECIN, 71-333, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 650000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #0201A GOSPODARKA LEŚNAZYGMUNT TADEUSZ WOJDYŁO
Wspólnik
2002-01-07
2002-08-01
300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 195.000 ZŁ (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKIEM WOJDYŁO KATARZYNĄ
KATARZYNA WOJDYŁO
Wspólnik
2002-01-07
2002-08-01
300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 195.000 ZŁ (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKIEM WOJDYŁO ZYGMUNTEM
CEZARY JANUSZ SIKORSKI
Wspólnik
2002-01-07
2022-10-11
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.100,00 ZŁ
ANDRZEJ RACIBORSKI
Wspólnik
2002-01-07
2022-10-11
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.850,-ZŁ
TADEUSZ ANDRZEJ STĘPCZYŃSKI
Wspólnik
2002-01-07
2022-10-11
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.350,-ZŁ
SZYMON SIKORSKI
Wspólnik
2016-03-15
2022-10-11
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.750,00 ZŁ
TADEUSZ ANDRZEJ STĘPCZYŃSKI
Likwidator
2016-02-15
2022-10-11
CEZARY SIKORSKI
Likwidator
2016-02-15
2022-10-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 200000 EUR (DWIEŚCIE TYSIĘCY EURO) WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NBP, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARCIN RACIBORSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-07
2002-08-01
CEZARY SIKORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-07
2002-08-01
CEZARY SIKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-01
2016-02-15
TADEUSZ ANDRZEJ STĘPCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-01
2016-02-15
2002-01-07
2016-02-15
"WOKOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-07
2003-03-19
KRASICKIEGO, 2, SZCZECIN, 71-333, SZCZECIN, POLSKA
2003-03-19
2005-11-17
KRASICKIEGO, 1 B, SZCZECIN, 71-333, SZCZECIN, POLSKA
2005-11-17
2006-01-02
KOSTRZEWSKIEGO, 53, SZCZECIN, 71-793, SZCZECIN, POLSKA
2006-01-02
2006-03-14
ŻUPAŃSKIEGO, 16, SZCZECIN, 71-440, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie