KRS 0000078386
REGON01258312700000
Nazwa"SPOCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPOCO
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 16 mar 2016 16 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOMORSKA, 29/33, WARSZAWA, 04-161, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 162600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #1586Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530A RESTAURACJE #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROBERTO FINCO
Wspólnik
2002-01-08
2016-03-16
542 UDZIAŁY PO 300 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 162.600 ZŁOTYCH
ANNA BRONISZ
Likwidator
2013-07-12
2016-03-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROBERTO FINCO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2013-07-12
2002-01-08
2013-07-12
"SPOCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-08
2013-07-12
TRAKT LUBELSKI, 170, WARSZAWA, 04-790, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie