KRS 0000078305
REGON00047275600000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NIEZNANOWICE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA NIEZNANOWICE
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 24 sty 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 51, NIEZNANOWICE, 29-100, WŁOSZCZOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZYWACŁAW JAN STRUZIK
Likwidator
2004-01-23
2006-01-24
MARIAN SZAFRAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2002-10-30
MARIUSZ GOGOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2006-01-24
KAZIMIERZ SMOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2006-01-24
KRZYSZTOF WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2006-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
WACŁAW JAN STRUZIK
PREZES
2002-01-08
2004-01-23
HENRYK MATUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2002-10-30
ZDZISŁAWA WILCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2004-01-23
HALINA LESZCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2002-10-30
JAN JANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2002-10-30
CELINA LENART
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-30
2004-01-23
MAŁGORZATA MACHNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-30
2004-01-23
ARTUR GONDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-30
2004-01-23
2002-01-08
2004-01-23
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NIEZNANOWICE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie