KRS 0000078191
NIP7871845856
REGON63966931700000
Nazwa"POL - NED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOL - NED
Data rejestracji 15 sty 2002 (23 lata temu) 15 sty 2002
Data usunięcia 25 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZELĄGOWSKA, 39, POZNAŃ, 61-626, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7871845856
data rejestracji 08 lis 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCHPETRONELLA CECILIA VAN LITH DE WIT
Beneficjent
PETRONELLA CECILIA VAN LITH DE WIT
zgłaszający - likwidator
DARIA KOWALCZYK
Wspólnik
2002-01-15
2011-01-31
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ.
VAN LITH BEHEER B. V. Z SIEDZIBĄ STATUTOWĄ W BEVERWIJK
Wspólnik
2002-01-15
2022-11-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
PETRONELLA CECILIA VAN LITH DE WIT
Likwidator
2022-04-22
2022-11-25
PETRONELLA CECILIA VAN LITH DE WIT
Beneficjent
100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VAN LITH BEHEER BV BĘDĄCEJ 100 % UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI POL-NED SP ZO.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GERRIT ANTOON VAN LITH
PREZES ZARZĄDU
2002-01-15
2017-11-21
ADAM TWARDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-15
2011-01-31
DARIA KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-15
2011-01-31
KORNELIS LOKHORST
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-19
2018-04-26
PETRONELLA CECILIA VAN LITH DE WIT
PREZES ZARZĄDU
2017-11-21
2022-04-22
MARTINUS THEODORUS HUBERTUS TUMMERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-31
2014-11-19
2002-01-15
2022-04-22
"POL - NED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-15
2011-01-31
MICKIEWICZA, 6 A, SZAMOTUŁY, 64 - 500, SZAMOTUŁY, POLSKA
2011-01-31
2018-04-26
7 A, OBELZANKI, 64-510, OBELZANKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie