KRS 0000078187
NIP6660005969
REGON00050251700000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W GRABOWIE
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W GRABOWIE
Data rejestracji 04 sty 2002 (23 lata temu) 04 sty 2002
Data usunięcia 16 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SPÓŁDZIELCZA, 1, GRABÓW, 99-150, GRABÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6660005969
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEBARBARA OLCZAK
Pełnomocnik
2010-02-11
2021-03-12
PEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: - ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH W ZAKRESIE USŁUG BANKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GRABOWIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), - ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, DEPOZYTOWYCH, - PODEJMOWANIE DECYZJI PRZYJMOWANIA I WYPŁACANIA LOKAT, BEZ OGRANICZEŃ, - WYRAŻANIE ZGODY NA USTANAWIANIE ZABEZPIECZEŃ I ZAWIERANIA UMÓW W TYM ZAKRESIE, - INNYCH CZYNNOŚCI BANKOWYCH PRZEWIDZIANYCH PRAWEM BANKOWYM,ORAZ STATUTEM, - SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
ANNA PUCHALSKA
Pełnomocnik
2018-02-23
2021-11-16
PEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: - ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH W ZAKRESIE USŁUG BANKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GRABOWIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), - ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, DEPOZYTOWYCH, - PODEJMOWANIE DECYZJI PRZYJMOWANIA I WYPŁACANIA LOKAT, BEZ OGRANICZEŃ, - WYRAŻANIE ZGODY NA USTANAWIANIE ZABEZPIECZEŃ I ZAWIERANIA UMÓW W TYM ZAKRESIE, - INNYCH CZYNNOŚCI BANKOWYCH PRZEWIDZIANYCH PRAWEM BANKOWYM,ORAZ STATUTEM, - SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
EWA SOKOLSKA
Pełnomocnik
2010-02-11
2018-02-23
PEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: - ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH W ZAKRESIE USŁUG BANKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GRABOWIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), - ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, DEPOZYTOWYCH, - PODEJMOWANIE DECYZJI PRZYJMOWANIA I WYPŁACANIA LOKAT, BEZ OGRANICZEŃ, - WYRAŻANIE ZGODY NA USTANAWIANIE ZABEZPIECZEŃ I ZAWIERANIA UMÓW W TYM ZAKRESIE, - INNYCH CZYNNOŚCI BANKOWYCH PRZEWIDZIANYCH PRAWEM BANKOWYM,ORAZ STATUTEM, - SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
WIOLETTA KAWCZYŃSKA
Pełnomocnik
2015-12-30
2021-03-12
PEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: - ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH W ZAKRESIE USŁUG BANKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GRABOWIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), - ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, DEPOZYTOWYCH, - PODEJMOWANIE DECYZJI PRZYJMOWANIA I WYPŁACANIA LOKAT, BEZ OGRANICZEŃ, - WYRAŻANIE ZGODY NA USTANAWIANIE ZABEZPIECZEŃ I ZAWIERANIA UMÓW W TYM ZAKRESIE, - INNYCH CZYNNOŚCI BANKOWYCH PRZEWIDZIANYCH PRAWEM BANKOWYM,ORAZ STATUTEM, - SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ BANKUSPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
MAGDALENA PACHNIEWICZ
Pełnomocnik
2010-02-11
2015-12-30
PEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: - ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH W ZAKRESIE USŁUG BANKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GRABOWIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), - PODEJMOWANIE DECYZJI O UDZIELENIU KREDYTU DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) W STOSUNKU DO JEDNEGO PODMIOTU, - PODEJMOWANIE DECYZJI PRZYJMOWANIA I WYPŁACANIA LOKAT, BEZ OGRANICZEŃ, - WYRAŻANIE ZGODY NA USTANAWIANIE ZABEZPIECZEŃ I ZAWIERANIA UMÓW W TYM ZAKRESIE, - INNYCH CZYNNOŚCI BANKOWYCH PRZEWIDZIANYCH PRAWEM BANKOWYM, ORAZ STATUTEM, - SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
DARIUSZ TRACZ
Pełnomocnik
2010-02-11
2014-08-19
PEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: - ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH W ZAKRESIE USŁUG BANKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GRABOWIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), - PODEJMOWANIE DECYZJI O UDZIELENIU KREDYTU DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) W STASUNKU DO JEDNEGO PODMIOTU, - PODEJMOWANIE DECYZJI PRZYJMOWANIA I WYPŁACANIA LOKAT, BEZ OGRANICZEŃ, - WYRAŻANIE ZGODY NA USTANAWIANIE ZABEZPIECZEŃ I ZAWIERANIA UMÓW W TYM ZAKRESIE, - INNYCH CZYNNOŚCI BANKOWYCH PRZEWIDZIANYCH PRAWEM BANKOWYM, ORAZ STATUTEM, - SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
DOMINIK SOŁTYSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-10-18
2014-08-19
CZESŁAW STOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-18
2014-08-19
GRAŻYNA MAJCHRZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-06-11
2021-11-16
RYSZARD WENERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2010-06-11
JAN RAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2006-10-18
MARIA KRÓLASIK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2021-11-16
CZESŁAW KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2006-10-18
RYSZARD KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2003-04-23
FELIKS JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2014-08-19
ROMAN RADOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2006-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK, - DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH PRZEZ ZARZĄD.
STANISŁAW TRACZ
PREZES ZARZĄDU
2002-01-04
2012-06-27
MIROSŁAWA JÓŹWIAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-01-04
2005-12-23
JAN RAKOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2005-07-12
2006-11-24
JAN RAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-24
2011-03-14
STANISŁAW GROMIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-01-04
2005-07-12
MARIANNA NIEDOMAGAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-23
2015-12-30
DARIUSZ TRACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-14
2012-04-23
DARIUSZ TRACZ
PREZES ZARZĄDU
2012-04-23
2021-11-16
ZOFIA HUSZALUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-27
2021-11-16
MAGDALENA PACHNIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-30
2021-11-16
2002-01-04
2021-11-16
SPÓŁDZIELNIA
2002-01-04
2021-11-16
BANK SPÓŁDZIELCZY W GRABOWIE
2002-01-04
2021-11-16
SPÓŁDZIELCZA, 1, GRABÓW, 99-150, GRABÓW, POLSKA
2015-12-30
2021-11-16
6419Z - PRZYJMOWANIE WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH PŁATNYCH NA ŻĄDANIE LUB Z NADEJŚCIEM OZNACZONEGO TERMINU ORAZ PROWADZENIE RACHUNKÓW TYCH WKŁADÓW
2015-12-30
2021-11-16
6419Z - UDZIELANIE KREDYTÓW
2015-12-30
2021-11-16
6419Z - UDZIELANIE GWARANCJI BANKOWYCH
2015-12-30
2021-11-16
6419Z - PROWADZENIE BANKOWYCH ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH
2015-12-30
2021-11-16
6419Z - UDZIELANIE POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH
2015-12-30
2021-11-16
6419Z - OPERACJE CZEKOWE I WEKSLOWE
2015-12-30
2021-11-16
6419Z - WYDAWANIE KART PŁATNICZYCH ORAZ WYKONYWANIE OPERACJI PRZY ICH UŻYCIU
2015-12-30
2021-11-16
6419Z - UDZIELANIE PORĘCZEŃ
2015-12-30
2021-11-16
6419Z - POŚREDNICTWO W DOKONYWANIU PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH, ROZLICZEŃ W OBROCIE DEWIZOWYM (CZYNNOŚCI TE SĄ DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZRZESZAJĄCEGO)
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie