KRS 0000078116
NIP7792145403
REGON63416429700000
NazwaINTERNATIONAL MEDICAL CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERNATIONAL MEDICAL CORPORATION
Data rejestracji 30 sty 2002 (23 lata temu) 30 sty 2002
Data usunięcia 03 mar 2010 03 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KEPLERA, 4G, POZNAŃ, 60-158, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8511Z SZPITALNICTWO #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEMSTANISŁAW WŁADYSŁAW GRYCKI
Wspólnik
2002-01-30
2010-03-03
40 UDZIAŁÓW DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH
JOLANTA STACHOWIAK
Wspólnik
2002-01-30
2010-03-03
40 UDZIAŁÓW DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH
STANISŁAW WŁADYSŁAW GRYCKI
Likwidator
2009-01-26
2010-03-03
PIOTR ARTUR STACHOWIAK
Likwidator
2009-01-26
2010-03-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
STANISŁAW WŁADYSŁAW GRYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-30
2002-03-21
STANISŁAW WŁADYSŁAW GRYCKI
P/O PREZESA ZARZĄDU
2002-03-21
2009-01-26
JOLANTA STACHOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-30
2002-03-21
JOLANTA STACHOWIAK
WICEPREZES DS. MEDYCZNYCH
2002-03-21
2009-01-26
2002-01-30
2009-01-26
INTERNATIONAL MEDICAL CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie