KRS 0000078115
REGON01181247100000
Nazwa"MGT- GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMGT- GROUP
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 10 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC CZERWCA 1976 ROKU, 1, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 321300,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJTOMASZ ANDRZEJ KOMOROWSKI
Wspólnik
2002-01-08
2018-04-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000 PLN
EUGENIUSZ PANEK
Wspólnik
2002-01-08
2018-04-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000 PLN
Wspólnik
2011-03-23
2018-04-10
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 117 300 ZŁ
01189164800000
TOMASZ ANDRZEJ KOMOROWSKI
Likwidator
2013-04-10
2018-04-10
DARIUSZ SIEWICZ
Powiernik
2011-12-19
2012-07-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ ANDRZEJ KOMOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-08
2013-04-10
EUGENIUSZ PANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2011-08-25
2002-01-08
2013-04-10
"MGT- GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-08
2003-11-21
ZAGŁOBY, 13, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
2003-11-21
2006-05-15
PLAC CZERWCA 1976 R, 1, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie