KRS 0000078006
REGON01216337100000
Nazwa"MERIDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMERIDO
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 03 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, WARSZAWA, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #72 INFORMATYKA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #45 BUDOWNICTWOVASYL MAHOLA
Prokurent
2005-04-01
2016-11-03
PROKURA SAMOISTNA
LARYSA SAMOJLENKO
Prokurent
2005-04-01
2016-11-03
PROKURA SAMOISTNA
LARYSA SAMOJLENKO
Wspólnik
2002-01-08
2016-11-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
VASYL MAHOLA
Wspólnik
2003-02-12
2016-11-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU JEDNOCZESNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU WRAZ Z PROKURENTEM.
STANISŁAW JANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-09
2006-07-10
WIESŁAW SROKA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-10
2016-11-03
LARYSA SAMOJLENKO
PREZES ZARZĄDU
2002-01-08
2005-04-01
MILENA WŁADYSŁAWA NOBIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-08
2003-02-12
VASYL MAHOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-12
2005-04-01
HENRYK PAWEŁ POPOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-12
2004-01-09
2002-01-08
2006-07-10
KASPROWICZA, 105, WARSZAWA, 01-823, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-10
2014-03-24
PLAC WILSONA, 4, WARSZAWA, 01-626, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie