KRS 0000077908
NIP5830007117
REGON19015535300000
NazwaTOWARZYSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "HALLO TAXI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOWARZYSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "HALLO TAXI"
Data rejestracji 03 sty 2002 (23 lata temu) 03 sty 2002
Data usunięcia 12 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAKT ŚW. WOJCIECHA, 29, GDAŃSK, 80-044, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 49850,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5830007117
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHJERZY WŁADYSŁAW OCHAB
Członek Organu Nadzoru
2005-06-24
2006-07-14
ANTONI WIESŁAW GAWRON
Członek Organu Nadzoru
2005-06-24
2006-07-14
JAROSŁAW ROMAN CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-14
2008-09-10
JERZY NECEL
Członek Organu Nadzoru
2008-09-10
2012-02-29
PIOTR CHODAKOWSKI MALKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-03
2003-09-05
JÓZEF ŚWINARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-03
2003-09-05
MIECZYSŁAW RYMAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-03
2003-09-05
RYSZARD DURYCH
Członek Organu Nadzoru
2002-01-03
2003-09-05
JERZY TARASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-03
2003-09-05
RYSZARD MARCINKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-05
2005-06-24
DARIUSZ PAMUŁA
Likwidator
2019-07-26
2020-10-12
TADEUSZ MAREK WOJTYNIAK
Likwidator
2019-07-26
2020-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
TADEUSZ MAREK WOJTYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2017-06-29
2019-07-26
DARIUSZ PAMUŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-20
2019-07-26
KAZIMIERZ SARNECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-03
2003-09-05
JERZY ANTONI ZAWARCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-03
2003-09-05
ROMAN JAN POLASIK
PREZES ZARZĄDU
2003-09-05
2006-07-14
ZBIGNIEW MAREK SOBIERAJSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-05
2006-07-14
ZBIGNIEW STANISŁAW WASIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-07-14
2008-12-01
ANTONI RYSZARD CZERNIAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-14
2006-07-19
ANDRZEJ BOGDAN KOŁSUT
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-19
2008-12-01
MAREK SIEDLECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-01
2012-02-29
2002-01-03
2019-07-26
TOWARZYSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "HALLO TAXI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-03
2004-10-22
CIESZYŃSKIEGO, 1, GDAŃSK, 80-809, GDAŃSK, POLSKA
2004-10-22
2012-02-29
WRONKI, 7, GDAŃSK, 80-809, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie