KRS 0000077832
REGON65050033400000
Nazwa"KÓŁKO ROLNICZE W MAŁKOWICACH W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaW MAŁKOWICACH
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 19 mar 2010 19 mar 2010
Forma prawnaKÓŁKO ROLNICZE
Adres 1, MAŁKOWICE, 37-716, ORŁY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#0111 PRODUKCJA ROLNO - SPOZYWCZA #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0130 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #5050 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #5111 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5121 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW #5131 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5132 SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5151 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH #5155 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5166 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCHBRONISŁAW PSZONAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2004-01-09
MICHAŁ KARPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2010-03-19
JÓZEFA WILK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-09
2010-03-19
RYSZARD SEBZDA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-09
2010-03-19
MARIAN LUPA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2004-01-09
JAN MARIUSZ JANUSZ
Likwidator
2009-04-06
2010-03-19
EUGENIUSZ WILK
Likwidator
2009-04-06
2010-03-19
MARIAN JÓZEF LUPA
Likwidator
2009-04-06
2010-03-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI TAKŻE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH W IMIENIU KÓŁKA ROLNICZEGO PODPISUJĄ POD PIECZĘCIĄ KÓŁKA ROLNICZEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES. W SPRAWACH FINANSOWYCH TĄ DRUGĄ OSOBĄ JEST SKARBNIK.
JAN JÓZEF CYNK
PREZES
2002-01-08
2009-04-06
JÓZEFA WILK
WICEPREZES
2002-01-08
2004-01-09
JAN NOWAK
SKARBNIK
2002-01-08
2004-01-09
JANUSZ KAZIMIERZ HERBUT
SEKRETARZ
2002-01-08
2004-01-09
JAN MARIUSZ JANUSZ
SEKRETARZ
2004-01-09
2009-04-06
MARIAN JÓZEF LUPA
SKARBNIK
2004-01-09
2009-04-06
ALDONA JULIA SZCZEPAŃSKA
CZŁONEK
2004-01-09
2009-04-06
JANUSZ PIESTRAK
CZŁONEK
2002-01-08
2004-01-09
ZBIGNIEW SZCZEPAŃSKI
CZŁONEK
2002-01-08
2004-01-09
BOLESŁAW WYDRZYŃSKI
CZŁONEK
2002-01-08
2004-01-09
2002-01-08
2009-04-06
KÓŁKO ROLNICZE W MAŁKOWICACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie