KRS 0000077789
REGON43141421600000
NazwaCHEMO-PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHEMO-PROFIT
Data rejestracji 15 sty 2002 (23 lata temu) 15 sty 2002
Data usunięcia 31 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UŁANÓW, 9, LUBLIN, 20-554, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#297 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #245 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #246 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #244 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #744 REKLAMA #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOKAROL TADEUSZ PIEKUT
Wspólnik
2002-01-15
2020-01-31
460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.000 ZŁ
WIOLETTA PIEKUT
Wspólnik
2002-01-15
2007-10-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI - 4000 ZŁ.
WIOLETTA PIEKUT
Prokurent
2002-01-15
2007-10-18
SAMOISTNA
DARIUSZ JAN PIEKUT
Likwidator
2006-09-22
2007-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOLANTA MARIA KONCEREWICZ
PREZES
2002-01-15
2003-10-16
DARIUSZ JAN PIEKUT
PREZES ZARZĄDU
2003-10-16
2006-09-22
DARIUSZ JAN PIEKUT
PREZES ZARZĄDU
2007-10-18
2020-01-31
2002-01-15
2006-09-22
"O'RONI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-22
2007-10-18
"O'RONI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie