KRS 0000076944
NIP7750003207
REGON61000904900000
NazwaH2O MARIA KURKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaH2O MARIA KURKOWSKA
Data rejestracji 04 sty 2002 (23 lata temu) 04 sty 2002
Data usunięcia 06 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres NARUTOWICZA, 71/I, ŻYCHLIN, 99-320, ŻYCHLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7750003207
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
30102039740000540202550374
PKO Oddział 2 w Płocku
ul. 3 Maja 14 09-402 Płock POLSKA
50102035410000550203007200
PKO Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
86102035410000500202877884
PKO Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCHEDWARD BÖHM
Beneficjent
WIESŁAWA MARIA BÖHM-RZOSKA
Beneficjent
WIESŁAWA MARIA BÖHM-RZOSKA
reprezentant
JANINA MARIANNA KAPES
Wspólnik
2002-01-04
2011-03-18
EULALIA EMILIA PROCZEK
Wspólnik
2002-01-04
2007-04-23
ANNA WOJNOWSKA
Wspólnik
2002-01-04
2013-02-28
MAREK BOGUSŁAW WOJNOWSKI
Wspólnik
2011-01-27
2013-02-28
MAREK KURKOWSKI
Wspólnik
2013-02-28
2017-06-06
MARIA KURKOWSKA
Wspólnik
2013-02-28
2017-06-06
BARBARA KACPRZAK
Wspólnik
2002-01-04
2007-04-23
EDWARD BÖHM
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W EKOBUT SP. Z O.O.
WIESŁAWA MARIA BÖHM-RZOSKA
Beneficjent
POSIADA 40% UDZIAŁÓW W EKOBUT SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY
EULALIA EMILIA PROCZEK
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-04
2007-04-23
ANNA WOJNOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-04
2013-02-28
JANINA MARIANNA KAPES
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-04
2011-03-18
BARBARA KACPRZAK
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-04
2007-04-23
MAREK BOGUSŁAW WOJNOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-01-27
2013-02-28
MARIA KURKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2013-02-28
2017-06-06
MAREK KURKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-02-28
2017-06-06
2002-01-04
2007-04-23
APTEKA "MELISA" SPÓŁKA JAWNA, JANINA KAPES, BARBARA KACPRZAK, EULALIA PROCZEK, ANNA WOJNOWSKA
2007-04-23
2011-01-27
APTEKA "MELISA" SPÓŁKA JAWNA JANINA KAPES I ANNA WOJNOWSKA
2011-01-27
2013-02-28
APTEKA MELISA SPÓŁKA JAWNA ANNA WOJNOWSKA I WSPÓLNICY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie