KRS 0000076898
REGON35117108900000
NazwaMODUS MOEBEL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMODUS MOEBEL
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Data usunięcia 20 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚW.KRZYŻA, 17, KRAKÓW, 31-023, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3460500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3460500,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji34605
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIIZABELA ZOFIA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-17
2004-11-22
WIESŁAW SKÓRA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-19
2004-02-17
ŁUKASZ ŻOŁYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-19
2004-11-22
BOŻENA JÓZEFA NAWALANIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-02-17
2004-11-22
WOJCIECH MIRSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2004-02-17
ANDRZEJ ZYGMUNT BRODKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2003-05-19
ADAM LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2003-05-19
IZABELA ZOFIA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2003-05-19
MONIKA MAGDALENA ŁAGOCKA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2003-05-19
STEFAN GRONOWSKI
Likwidator
2006-08-17
2007-09-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO B)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE C)CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ ANDRZEJ LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-28
2004-02-17
STEFAN GRONOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-17
2006-08-17
2001-12-28
2006-08-17
MODUS MOEBEL SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie