KRS 0000076706
NIP6112432618
REGON23109484100000
NazwaLUNARIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLUNARIA"
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Data usunięcia 13 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 42, ZŁOTY POTOK, 59-820, LEŚNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6112432618
data rejestracji 04 lut 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 lut 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #45 BUDOWNICTWOFRIEDRICH WILHELM OUDSHOORN
Beneficjent
1950-11-06
RONALD LEONARD SCHMID
Beneficjent
BARBARA SAWICKA
zgłaszający - likwidator
FRIEDRICH WILHELM OUDSHOORN
Wspólnik
2001-12-28
2023-02-13
686 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 343.000 ZŁ (TRZYSTA CZTERDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
1950-11-06
JERZY BOGUSŁAW FORYTARZ
Wspólnik
2001-12-28
2004-04-26
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANNA SCHMID
Wspólnik
2004-02-10
2005-12-07
714 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 357.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
RONALD LEONARD SCHMID
Wspólnik
2005-12-07
2019-02-22
714 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 357.000,00 ZŁ (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY)
RONALD LEONARD SCHMID
Wspólnik
2019-02-22
2023-02-13
714 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 357.000,00 ZŁ (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY)
BARBARA SAWICKA
Likwidator
2021-08-11
2023-02-13
BARBARA SAWICKA
Prokurent
2011-12-15
2021-08-11
SAMOISTNA
FRIEDRICH WILHELM OUDSHOORN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RONALD LEONARD SCHMID
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DZIAŁAJĄCY TYLKO ŁĄCZNIE
RONALD LEONARD SCHMID
PREZES ZARZĄDU
2019-02-22
2021-08-11
RONALD LEONARD SCHMID
PREZES ZARZĄDU
2001-12-28
2019-02-22
JERZY BOGUSŁAW FORYTARZ
PREZES ZARZĄDU
2001-12-28
2004-08-02
ANNA SCHMID
PREZES ZARZĄDU
2004-08-02
2021-08-11
2001-12-28
2021-08-11
"LUNARIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-28
2011-12-15
ARMII KRAJOWEJ, 7, KARPACZ, 58-540, KARPACZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie