KRS 0000076673
NIP9251003874
REGON97041226600000
Nazwa"SLP" PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ - FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SLP" PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ - FIRMA BUDOWLANA
Data rejestracji 04 sty 2002 (23 lata temu) 04 sty 2002
Data usunięcia 25 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKŁADOWA, 1, NOWA SÓL, 67-100, NOWA SÓL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#45 BUDOWNICTWO #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKFRANK UWE LEHMANN
Wspólnik
2002-01-04
2015-11-25
381 O WYSOKOŚCI 38100,00 ZŁ
LESZEK POLAŃSKI
Wspólnik
2002-01-04
2015-11-25
273 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 273000,00 ZŁ
PETRA SCHUTZA
Wspólnik
2002-01-04
2008-09-03
405 O WYSOKOŚCI 40500,00 ZŁ
DARIUSZ PIOTR ZAWADZKI
Wspólnik
2008-09-03
2015-11-25
273 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 273000,00 ZŁ
ARTUR ADAM STELMACH
Wspólnik
2008-09-03
2015-11-25
273 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 273000,00 ZŁ
HENRY SCHUTZA
Wspólnik
2002-01-04
2008-09-03
381 O WYSOKOŚCI 38100,00 ZŁ
PETRA SCHUTZA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2008-09-03
BOŻENA POLAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2008-09-03
SŁAWOMIR JURZYSTA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2008-09-03
LESZEK POLAŃSKI
Likwidator
2014-10-29
2015-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO ORAZ ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA I ROZPORZĄDZAĆ PRAWAMI DO KWOTY 50000,00 ZŁ.PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 50000,00 ZŁ WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
LESZEK POLAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-04
2014-10-29
HENRY SCHUTZA
WICEPREZEZ ZARZĄDU
2002-01-04
2008-09-03
DARIUSZ PIOTR ZAWADZKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2008-09-03
2014-10-29
ARTUR ADAM STELMACH
V-CE PREZES ZARZĄDU
2008-09-03
2014-10-29
2002-01-04
2002-06-24
"SLP"FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-24
2014-10-29
"SLP" PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ - FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie