KRS 0000076666
REGON93268670500000
NazwaAMVEL - BIO OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAMVEL - BIO OIL POLSKA
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 12 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3450000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #1542Z PRODUKCJA RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHARTUR JESIONEK
Wspólnik
2002-01-08
2019-09-12
31 (TRZYDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.500 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
SŁAWOMIR JERZAK
Wspólnik
2002-01-08
2019-09-12
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
ELKE KAESEHAGE
Wspólnik
2002-01-08
2019-09-12
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAWI I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU DO KWOTY 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, - PREZES I DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BEZ OGRANICZEŃ, - WICEPREZES I CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH WICEPREZESÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DO KWOTY 60.000 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
SŁAWOMIR JERZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-08
2014-09-16
ARTUR JESIONEK
WICEPREZES
2002-01-08
2014-09-16
ELKE KAESEHAGE
WICEPREZES
2002-01-08
2019-09-12
MARIA ZASIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2014-09-16
WALTER ZIMMAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2019-09-12
LESŁAW BODAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2015-11-13
2002-01-08
2015-11-13
STANISŁAWA KUNICKIEGO, 6/8, WROCŁAW, 54-616, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie