KRS 0000076631
NIP8512606017
REGON81187626200000
NazwaIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIMA
Data rejestracji 01 lut 2002 (23 lata temu) 01 lut 2002
Data usunięcia 17 mar 2021 17 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 39, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 62000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8512606017
data rejestracji 11 wrz 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHRADOSŁAW CIECIÓRSKI
Beneficjent
OLGA MARIA WACŁAWIK
Beneficjent
RADOSŁAW CIECIÓRSKI
reprezentant
OLGA MARIA WACŁAWIK
reprezentant
ANNA BOGNA BOJANEK
Wspólnik
2002-02-01
2002-11-22
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500 ZŁOTYCH
OLGA MARIA WACŁAWIK
Wspólnik
2002-02-01
2021-03-17
62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,00 ZŁ
RADOSŁAW CIECIÓRSKI
Wspólnik
2002-11-22
2021-03-17
62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,00 ZŁ
WOJCIECH BOGDAN MAJEWSKI
Wspólnik
2002-11-22
2004-12-16
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500,-ZŁ.
Wspólnik
2004-12-16
2008-11-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
00839033100000
OLGA MARIA WACŁAWIK
Prokurent
2009-01-23
2019-11-15
PROKURA SAMOISTNA
OLGA MARIA WACŁAWIK
Likwidator
2019-11-15
2021-03-17
RADOSŁAW CIECIÓRSKI
Likwidator
2019-11-15
2021-03-17
RADOSŁAW CIECIÓRSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OLGA MARIA WACŁAWIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 230 KSH
OLGA MARIA WACŁAWIK GRALAK
PREZES
2002-02-01
2009-01-23
RADOSŁAW CIECIÓRSKI
VICE PREZES ZARZĄDU
2002-11-22
2009-01-23
WOJCIECH BOGDAN MAJEWSKI
VICE PREZES ZARZĄDU
2002-11-22
2004-08-12
ANNA BARBARA CIECIÓRSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-23
2019-11-15
2002-02-01
2019-11-15
IMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-01
2006-02-01
BARTKIEWICZÓWNY, 89A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2006-02-01
2017-11-23
FOSA STAROMIEJSKA, 30, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie